ALIANZA MEDIOAMBIENTAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Bilbo-Plentzia Errepidea, Km. 21
Municipio Erandio
Provincia Bizkaia
Razón Social ALIANZA MEDIOAMBIENTAL SL
CIF B95071791
Capital Social 1.043592E8 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Molina Montes Javier
Propietario BEFESA MEDIO AMBIENTE SL
VINCULACIONES DE ALIANZA MEDIOAMBIENTAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALIANZA MEDIOAMBIENTAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albizu Etxebarria Juan | Consejero | 04/03/2013 | 21/09/2018 |
BEFESA MEDIO AMBIENTE SL | Socio Unico | 24/04/2013 | 21/09/2018 |
Fuchs Birke | Secretario No Consejero | 16/02/2018 | 21/09/2018 |
Molina Montes Javier | Presidente | 08/03/2013 | 21/09/2018 |
Molina Montes Javier | Consejero | 08/03/2013 | 21/09/2018 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 25/11/2014 | 21/09/2018 |
Velasco Erquicia Alfredo | Consejero | 07/10/2015 | 21/09/2018 |
Marin Hita Antonio | Secretario | 16/02/2018 | |
Marin Hita Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/02/2018 | |
Marin Hita Antonio | Apoderado | 16/02/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALIANZA MEDIOAMBIENTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3960 , F 81, S 8, H BI 26826, I/A 33 (21/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3960 , F 81, S 8, H BI 26826, I/A 33 (21/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-48
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3960 , F 81, S 8, H BI 26826, I/A 32 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-48
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3960 , F 81, S 8, H BI 26826, I/A 32 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3960 , F 81, S 8, H BI 26826, I/A 32 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-48
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3960 , F 81, S 8, H BI 26826, I/A 32 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3960 , F 81, S 8, H BI 26826, I/A 31 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3960 , F 81, S 8, H BI 26826, I/A 30 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3960 , F 81, S 8, H BI 26826, I/A 29 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-48
Capital Anterior: | 39.359.200,00 | Euros |
Aumento de capital: | 65.000.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 104.359.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 165,15 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3960 , F 80, S 8, H BI 26826, I/A 28 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-48