ALHAMBRA RADIO Y TELEVISION RTV SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santa Paula, 2
Código Postal 18001
Municipio Granada
Provincia Granada
Razón Social ALHAMBRA RADIO Y TELEVISION RTV SL
CIF B18468991
Actividad Actividades de programación y emisión de televisión
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Machado Sanchez Adolfo
Propietario RADIO GRANADA SL
VINCULACIONES DE ALHAMBRA RADIO Y TELEVISION RTV SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALHAMBRA RADIO Y TELEVISION RTV SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIKASA & KEY SL | Socio Unico | 23/12/2020 | 23/12/2020 |
Machado Sanchez Adolfo | Administrador Unico | 24/09/2019 | 23/12/2020 |
Machado Sanchez Adolfo | Apoderado | 01/07/2013 | 23/12/2020 |
Machado Sanchez Adolfo | Socio Unico | 23/12/2020 | 23/12/2020 |
RADIO GRANADA SL | Socio Unico | 23/12/2020 | 23/12/2020 |
Machado Quintana Adolfo | Administrador Unico | 24/09/2019 | |
Ramirez Domenech Jose Luis | Apoderado | 01/07/2013 | |
Sola Santos Angel | Apoderado | 01/07/2013 |
ACTOS BORME DE ALHAMBRA RADIO Y TELEVISION RTV SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 75, S 8, H GR 12810, I/A 8 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-18
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 75, S 8, H GR 12810, I/A 8 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-18
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 75, S 8, H GR 12810, I/A 8 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-18
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 75, S 8, H GR 12810, I/A 8 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-18
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 75, S 8, H GR 12810, I/A 8 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 75, S 8, H GR 12810, I/A 7 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 75, S 8, H GR 12810, I/A 7 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 74, S 8, H GR 12810, I/A 6 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 74, S 8, H GR 12810, I/A 6 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-18
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-221-18