ALFUCO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Rbla Egara, 126
Código Postal 08221
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALFUCO SA
CIF A08308447
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ALFUCO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALFUCO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Comellas Herbera Albert | Liquidador Mancomunado | 12/08/2016 | 12/08/2016 |
Comellas Herbera Alberto | Administrador Mancomunado | 16/07/2013 | 12/08/2016 |
Comellas Herbera Alberto | Apoderado Solidario | 04/07/2014 | 12/08/2016 |
Fusalba Murillo Nuria | Administrador Mancomunado | 16/07/2013 | 12/08/2016 |
Fusalba Murillo Nuria | Liquidador Mancomunado | 12/08/2016 | 12/08/2016 |
Fusalba Murillo Nuria | Apoderado Solidario | 04/07/2014 | 12/08/2016 |
Comellas Herbera Albert | Administrador Mancomunado | 16/07/2013 | |
Murillo Feliu Antonia | Administrador Mancomunado | 16/07/2013 |
ACTOS BORME DE ALFUCO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35331 , F 129, S 8, H B 13225, I/A 30 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35331 , F 129, S 8, H B 13225, I/A 30 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-08
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35331 , F 129, S 8, H B 13225, I/A 30 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35331 , F 129, S 8, H B 13225, I/A 29 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-08
- RB D'EGARA 126 B P.6 PTA.2 (TERRASSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35331 , F 128, S 8, H B 13225, I/A 28 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35331 , F 128, S 8, H B 13225, I/A 27 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35331 , F 128, S 8, H B 13225, I/A 27 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08