ALFOCON 2014 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Isidre, 21
Código Postal 03203
Municipio Elche/Elx
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALFOCON 2014 SL
CIF B30462766
Capital Social 666150.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Página Web www.somedo.es
Nombres Anteriores
- CONSTRUCCIONES SOMEDO SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALFOCON 2014 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALFOCON 2014 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ivan Sarabia Aledo | Administrador Unico | 22/12/2017 | 06/11/2020 |
Sarabia Aledo Ivan | Liquidador | 06/11/2020 | 06/11/2020 |
Sarabia Aledo Ivan | Administrador Unico | 06/11/2020 | |
INSUBMAR CONSTRUCCIONES MARITIMAS Y TERRESTRES SL | Administrador Solidario | 30/10/2014 | 22/12/2017 |
JAIS 14 SL | Administrador Solidario | 30/10/2014 | 22/12/2017 |
JAIS 14 SL | Administrador Unico | 04/06/2014 | 30/10/2014 |
Alfonso Ingles Sanchez | Administrador Unico | 16/12/2010 | 04/06/2014 |
INFRAESTRUCTURAS SOMEDO SL | Administrador Unico | 16/12/2010 |
ACTOS BORME DE ALFOCON 2014 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4089 , F 112, S 8, H A 158121, I/A 3 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-03
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4089 , F 112, S 8, H A 158121, I/A 3 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4089 , F 112, S 8, H A 158121, I/A 3 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4089 , F 112, S 8, H A 158121, I/A 3 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-03
- C/ SAN ISIDRO 21 2º (ELCHE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4089 , F 112, S 8, H A 158121, I/A 2 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3021 , F 54, S 8, H MU 18128, I/A 18 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3021 , F 54, S 8, H MU 18128, I/A 18 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3021 , F 54, S 8, H MU 18128, I/A 18 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-30
- C/ MADRE DE DIOS, 2, 1º IZQUIERDA (MURCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3021 , F 54, S 8, H MU 18128, I/A 17 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-30
- Modificacion del articulo 9 de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3021 , F 54, S 8, H MU 18128, I/A 16 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-30