ALFINTER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Moctezuma, 3
Código Postal 39003
Municipio Santander
Provincia Cantabria
Razón Social ALFINTER SL
CIF B78111275
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ALFINTER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALFINTER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hahnkamm Madrazo Christoph | Liquidador Unico | 24/03/2014 | 24/03/2014 |
Hahnkamm Madrazo Christoph | Administrador Mancomunado | 21/02/2011 | 24/03/2014 |
Hahnkamm Madrazo Christoph | Apoderado Solidario | 23/05/2011 | 24/03/2014 |
Hahnkamm Madrazo Sonia | Administrador Mancomunado | 21/02/2011 | 24/03/2014 |
Hahnkamm Madrazo Sonia | Apoderado Solidario | 23/05/2011 | 24/03/2014 |
Hahnkamm Alfred Norbert | Administrador Unico | 21/02/2011 |
ACTOS BORME DE ALFINTER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 179, S 8, H S 4097, I/A 7 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 179, S 8, H S 4097, I/A 7 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-39
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 179, S 8, H S 4097, I/A 7 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 179, S 8, H S 4097, I/A 7 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-39
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 179, S 8, H S 4097, I/A 7 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 179, S 8, H S 4097, I/A 7 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-226-39
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 178, S 8, H S 4097, I/A 6 (23/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-39
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-45-39
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 178, S 8, H S 4097, I/A 5 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-39