ALFAGUARA GRUPO EDITORIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Agustin de Betancourt, 19
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALFAGUARA GRUPO EDITORIAL SL
CIF B87008595
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Otras actividades editoriales
Fecha de Constitución 13/05/2014
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Cabuti Brull Nuria
Propietario PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL SA
VINCULACIONES DE ALFAGUARA GRUPO EDITORIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALFAGUARA GRUPO EDITORIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alujas Rovira Jaume | Apoderado | 08/10/2014 | 14/11/2014 |
Cabuti Brull Nuria | Administrador Unico | 08/07/2014 | 14/11/2014 |
Grau Massip Marta | Apoderado | 15/09/2014 | 14/11/2014 |
Illa Mas Miquel | Apoderado | 08/07/2014 | 14/11/2014 |
Lopez Lamadrid Morante Claudio | Apoderado | 08/07/2014 | 14/11/2014 |
PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL SA | Socio Unico | 15/09/2014 | 14/11/2014 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 06/08/2014 | 14/11/2014 |
Puig Muñoz Eva | Apoderado | 08/07/2014 | 14/11/2014 |
SANTILLANA GLOBAL SL | Socio Unico | 27/05/2014 | 15/09/2014 |
Cayuela Sebastian Miguel Angel | Administrador Unico | 27/05/2014 | 08/07/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALFAGUARA GRUPO EDITORIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32299 , F 147, S 8, H M 581378, I/A 15 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-28
- FUSION POR ABSORCION DE LA SOCIEDAD ALFAGUARA GRUPO EDITORIAL SL POR LA SOCIEDAD DOMICILIADA EN BARCELONA PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32299 , F 146, S 8, H M 581378, I/A 14M (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32299 , F 146, S 8, H M 581378, I/A 14 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32299 , F 146, S 8, H M 581378, I/A 13 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32299 , F 145, S 8, H M 581378, I/A 12 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32299 , F 145, S 8, H M 581378, I/A 11 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32299 , F 145, S 8, H M 581378, I/A 10 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32299 , F 144, S 8, H M 581378, I/A 9 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32299 , F 143, S 8, H M 581378, I/A 8 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32299 , F 143, S 8, H M 581378, I/A 7 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-28