ALFA GUARDAMUEBLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fermin Caballero, 56
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ALFA GUARDAMUEBLES SL
CIF B82092180
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALFA GUARDAMUEBLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALFA GUARDAMUEBLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Lucas Escribano Rosa Maria | Apoderado | 29/07/2015 | 06/02/2018 |
Tejera Antequera Manuel | Liquidador | 06/02/2018 | 06/02/2018 |
Tejera Antequera Manuel | Administrador Unico | 20/01/2009 | 06/02/2018 |
Tejera De-lucas Sergio | Apoderado | 29/07/2015 | 06/02/2018 |
Tejera De-lucas Sonia | Apoderado | 29/07/2015 | 06/02/2018 |
De Lucas Escribano Pablo | Administrador Unico | 20/01/2009 |
ACTOS BORME DE ALFA GUARDAMUEBLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13411 , F 32, S 8, H M 217515, I/A 5 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13411 , F 32, S 8, H M 217515, I/A 5 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13411 , F 32, S 8, H M 217515, I/A 5 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13411 , F 32, S 8, H M 217515, I/A 5 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13411 , F 31, S 8, H M 217515, I/A 4 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-189-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-208-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-233-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13411 , F 31, S 8, H M 217515, I/A 3 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-20-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13411 , F 31, S 8, H M 217515, I/A 3 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-20-28