ALFA GAMMASEC 2000 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Balmes, 295
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ALFA GAMMASEC 2000 SL
CIF B62033253
Capital Social 1017100.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALFA GAMMASEC 2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALFA GAMMASEC 2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guardiola Stocklin Julia Maria | Apoderado | 29/01/2009 | 27/07/2021 |
Guardiola Stocklin Magin Esteban | Apoderado | 29/01/2009 | 27/07/2021 |
Guardiola Stocklin Pia Marina | Apoderado | 29/01/2009 | 27/07/2021 |
Guardiola Stoecklin Magin Esteban | Liquidador | 27/07/2021 | 27/07/2021 |
Guardiola Stoecklin Magin Esteban | Administrador Unico | 08/02/2012 | 27/07/2021 |
Guardiola Pujals Esteve | Administrador | 08/02/2012 |
ACTOS BORME DE ALFA GAMMASEC 2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32196 , F 73, S 8, H B 202493, I/A 5 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32196 , F 73, S 8, H B 202493, I/A 5 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32196 , F 73, S 8, H B 202493, I/A 5 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-08
Capital Anterior: | 1.453.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 435.900,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.017.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 30,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32196 , F 72, S 8, H B 202493, I/A 4 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-08
Capital Anterior: | 535.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 918.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.453.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 171,59 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32196 , F 71, S 8, H B 202493, I/A 3 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32196 , F 71, S 8, H B 202493, I/A 3 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32196 , F 71, S 8, H B 202493, I/A 3 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32196 , F 70, S 8, H B 202493, I/A 2 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-08