ALFA DELIVERY SL - EXTINGUIDA
Municipio Daganzo de Arriba
Provincia Madrid
Razón Social ALFA DELIVERY SL
CIF B84819994
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 14/09/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ALFA DELIVERY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALFA DELIVERY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Romero Martinez Ignacio | Consejero | 03/10/2011 | 23/09/2013 |
Sanfeliciano Prieto Maria Luisa | Apoderado | 21/09/2012 | 23/09/2013 |
ACTOS BORME DE ALFA DELIVERY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31121 , F 136, S 8, H M 415816, I/A 12 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31121 , F 136, S 8, H M 415816, I/A 12 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-28
- Sociedades absorbidas: DAGANZO EXPRES SL
- Sociedades absorbidas: SIGMA DELIVERY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31121 , F 136, S 8, H M 415816, I/A 12 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-28
- Absorbidas: SIGMA DELIVERY SL
- Absorbidas: DAGANZO EXPRES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (28/06/2013)
CVE: BORME-B-2013-128-28
- Absorbidas: SIGMA DELIVERY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (30/11/2012)
CVE: BORME-B-2012-236-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23202 , F 53, S 8, H M 415816, I/A 11 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23202 , F 53, S 8, H M 415816, I/A 10 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-211-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-232-28