ALEXIMPORT SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ FERNANDO MUGICA 15, NAVES 1-2, POL. IND. BELART
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social ALEXIMPORT SL
CIF B75091108
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la construcción y la ingeniería civil
Fecha de Constitución 19/06/2013
Página Web www.aleximport.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ALEXIMPORT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALEXIMPORT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alba Valdes Ion Alesander | Apoderado | 30/07/2013 | 18/10/2018 |
Alba Valdes Yeneko Alesander | Secretario | 16/09/2015 | 18/10/2018 |
Alba Valdes Yeneko Alesander | Consejero | 16/09/2015 | 18/10/2018 |
De Orue Aramburu Jose-francisco | Consejero | 10/07/2013 | 18/10/2018 |
De Orue Valdes Jose Maria | Apoderado | 30/07/2013 | 18/10/2018 |
Llorente Allas Franciso Javier | Apoderado | 30/07/2013 | 18/10/2018 |
Ortiz Ruiz Jose Luis | Apoderado | 30/07/2013 | 18/10/2018 |
Valdes Uriarte Iñaki | Presidente | 10/07/2013 | 18/10/2018 |
Valdes Uriarte Iñaki | Consejero | 10/07/2013 | 18/10/2018 |
Valdes Uriarte Iñaki | Director Gerente | 10/07/2013 | 18/10/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALEXIMPORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608 , F 96, S 8, H SS 35538, I/A 8 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ALEXIMPORT SL
Nif:B75091108
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Juez / Ponente:DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Fecha de Resolución:23/07/2018
Número Procedimiento Concursal:547/18
Datos Registrales:
Tomo:
2608
Libro:
0
Folio:
96
Hoja:
8-35538
Inscripción:
8
Fecha Inscripción18/10/2018
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608 , F 96, S 8, H SS 35538, I/A 8 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ALEXIMPORT SL
Nif:B75091108
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Juez / Ponente:DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Fecha de Resolución:23/07/2018
Número Procedimiento Concursal:547/18
Datos Registrales:
Tomo:
2608
Libro:
0
Folio:
96
Hoja:
8-35538
Inscripción:
8
Fecha Inscripción18/10/2018
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608 , F 96, S 8, H SS 35538, I/A 8 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ALEXIMPORT SL
Nif:B75091108
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Juez / Ponente:DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO, CONCLUSION DEL MISMO, EXTINCION SOCIEDAD Y CIERRE DE HOJA REGISTRAL
Fecha de Resolución:23/07/2018
Número Procedimiento Concursal:547/18
Datos Registrales:
Tomo:
2608
Libro:
0
Folio:
96
Hoja:
8-35538
Inscripción:
8
Fecha Inscripción18/10/2018
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608 , F 96, S 8, H SS 35538, I/A 8 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-20
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608 , F 96, S 8, H SS 35538, I/A 8 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-20
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608 , F 96, S 8, H SS 35538, I/A 7 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-20
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608 , F 96, S 8, H SS 35538, I/A 7 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608 , F 95, S 8, H SS 35538, I/A 6 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608 , F 95, S 8, H SS 35538, I/A 5 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608 , F 95, S 8, H SS 35538, I/A 4 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-20