ALEJANDRO'S MUEBLES SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social ALEJANDRO'S MUEBLES SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gomez Hernandez Maria Carmen
VINCULACIONES DE ALEJANDRO'S MUEBLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALEJANDRO'S MUEBLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Hernandez Maria Carmen | Administrador Unico | 17/04/2015 | 20/01/2021 |
Gomez Hernandez Maria Carmen | Liquidador | 20/01/2021 | |
Bello Gomez Marcos Gregorio | Liquidador | 09/07/2012 | 17/04/2015 |
Bello Gomez Marcos Gregorio | Administrador Unico | 27/03/2012 | 09/07/2012 |
Hernandez Delgado Alejandro | Administrador Unico | 27/03/2012 |
ACTOS BORME DE ALEJANDRO'S MUEBLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1865 , F 112, S 8, H TF 20726, I/A 5 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1865 , F 112, S 8, H TF 20726, I/A 5 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1865 , F 112, S 8, H TF 20726, I/A 5 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-38
- Que por error en la inscripción 4 se designó administradora única a Doña María Carmen Gomez Hernández, cuando lo correcto es que es dicha señora es Liquidadora única
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1865 , F 112, S 8, H TF 20726, I/A 4 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2021-17-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1865 , F 112, S 8, H TF 20726, I/A 4 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1865 , F 112, S 8, H TF 20726, I/A 4 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1865 , F 112, S 8, H TF 20726, I/A 3 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1865 , F 112, S 8, H TF 20726, I/A 3 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1865 , F 112, S 8, H TF 20726, I/A 3 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1865 , F 112, S 8, H TF 20726, I/A 2 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-38