ALEJANDRIA SA - EXTINGUIDA
Municipio San Roque
Provincia Cádiz
Razón Social ALEJANDRIA SA
CIF A28093326
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ALEJANDRIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALEJANDRIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia-perrote Garcia-lomas Pablo | Administrador Solidario | 04/06/2019 | 04/07/2024 |
Guillermo Pla Otañez | Liquidador | 04/07/2024 | 04/07/2024 |
Guillermo Pla Otañez | Administrador Solidario | 04/07/2024 | |
Pablo Garcia Perrote Garcia Lomas | Administrador Solidario | 04/07/2024 | |
Pla Otañez Guillermo | Administrador Solidario | 04/06/2019 | 04/07/2024 |
Garcia-perrote Garcia-lomas Pablo | Administrador Solidario | 19/05/2014 | 04/06/2019 |
Pla Otañez Guillermo | Administrador Solidario | 08/11/2012 | 04/06/2019 |
Garcia-perrote Garcia-lomas Pablo | Administrador Solidario | 17/11/2009 | 19/05/2014 |
Delicado Montesinos Manuel | Administrador Solidario | 17/11/2009 |
ACTOS BORME DE ALEJANDRIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 7240, I/A 18 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 7240, I/A 18 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 7240, I/A 18 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-11
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 7240, I/A 18 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 854 , F 135, S 8, H CA 7240, I/A 17 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 854 , F 135, S 8, H CA 7240, I/A 17 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 854 , F 135, S 8, H CA 7240, I/A 16 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 854 , F 135, S 8, H CA 7240, I/A 16 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 854 , F 135, S 8, H CA 7240, I/A 15 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-11