ALEATORIBUS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Enrique Salgado Torres, 11
Código Postal 15008
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALEATORIBUS SL
CIF B85526168
Capital Social 500000.0 Euros
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Fecha de Constitución 04/09/2008
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario COMAR INVERSIONES Y DIRECCION DE EMPRESAS SL
VINCULACIONES DE ALEATORIBUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALEATORIBUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alarcon Urosa Maria Del Rocio | Vicesecretario No Consejero | 06/04/2010 | 27/08/2019 |
Collazo Mato Jose | Presidente | 15/06/2012 | 27/08/2019 |
Collazo Mato Jose | Consejero | 15/06/2012 | 27/08/2019 |
Collazo Mato Julio | Liquidador Mancomunado | 27/08/2019 | 27/08/2019 |
Collazo Mato Julio | Consejero | 06/04/2010 | 27/08/2019 |
COMAR INVERSIONES Y DIRECCION DE EMPRESAS SL | Socio Unico | 06/04/2010 | 27/08/2019 |
Garcia De Los Reyes Francisco Javier | Secretario No Consejero | 16/01/2009 | 27/08/2019 |
Garcia De Los Reyes-garcia Francisco Javier | Liquidador Mancomunado | 27/08/2019 | 27/08/2019 |
Garcia Morales Alfonso | Consejero | 16/01/2009 | 27/08/2019 |
Seoane Gomez Maria De La Fe | Apoderado | 07/12/2016 | 27/08/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALEATORIBUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3440 , F 138, S 8, H C 48397, I/A 6 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3440 , F 138, S 8, H C 48397, I/A 6 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-15
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3440 , F 138, S 8, H C 48397, I/A 6 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-15
Liquidador Mancomunado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3440 , F 138, S 8, H C 48397, I/A 6 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3440 , F 138, S 8, H C 48397, I/A 5 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-15
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3440 , F 138, S 8, H C 48397, I/A 4 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-15
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3440 , F 138, S 8, H C 48397, I/A 3 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3440 , F 138, S 8, H C 48397, I/A 3 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-15
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3440 , F 138, S 8, H C 48397, I/A 3 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-15
- La organización, comercialización y explotación de cualquier actividad de juego, en sus distintas modalidades, cuando se realice a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, en la que los medios presenciales deberán tener un carácter accesorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3440 , F 138, S 8, H C 48397, I/A 2 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-15