ALDITRANS LANBARREN SL - EXTINGUIDA
Municipio Oiartzun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social ALDITRANS LANBARREN SL
CIF B20768230
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Página Web www.alditrans.com
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ALDITRANS LANBARREN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALDITRANS LANBARREN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aldaya Echeburua Jose Maria | Administrador Solidario | 28/09/2010 | 19/05/2016 |
Aldaya Lorenzo Idoia | Administrador Solidario | 28/09/2010 | 19/05/2016 |
Aldaya Lorenzo Jose Maria | Administrador Solidario | 21/09/2012 | 19/05/2016 |
Aldaya Lorenzo Oscar | Administrador Solidario | 28/09/2010 | 19/05/2016 |
Lorenzo Alonso Maria Dolores | Administrador Solidario | 16/03/2012 | 19/05/2016 |
Salvador Iradi Maria-iciar | Apoderado | 28/09/2010 | 19/05/2016 |
Aldaya Echeburua Jose Maria | Administrador Unico | 28/09/2010 |
ACTOS BORME DE ALDITRANS LANBARREN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1952 , F 88, S 8, H SS 20528, I/A 11 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1952 , F 88, S 8, H SS 20528, I/A 11 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1952 , F 88, S 8, H SS 20528, I/A 11 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1952 , F 88, S 8, H SS 20528, I/A 10 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-190-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1952 , F 88, S 8, H SS 20528, I/A 9 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-217-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1952 , F 88, S 8, H SS 20528, I/A 8 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-194-20
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1952 , F 87, S 8, H SS 20528, I/A 7 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-194-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1952 , F 87, S 8, H SS 20528, I/A 7 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-194-20