ALDIMOR URBANISME SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Josep Tarradellas, 157
Código Postal 08029
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALDIMOR URBANISME SL
CIF B63264220
Capital Social 590800.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 06/08/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALDIMOR URBANISME SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALDIMOR URBANISME SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rovira Pujols Carlos | Liquidador | 05/01/2023 | 05/01/2023 |
Rovira Pujols Carlos | Administrador Unico | 24/05/2017 | 05/01/2023 |
Rovira Colldeforns Antonio | Administrador Unico | 24/05/2017 | |
Giorgio Bertoglio | Apoderado | 01/07/2010 | 03/04/2012 |
ACTOS BORME DE ALDIMOR URBANISME SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35916 , F 35, S 8, H B 271121, I/A 9 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35916 , F 35, S 8, H B 271121, I/A 9 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35916 , F 35, S 8, H B 271121, I/A 9 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-08
Capital Anterior: | 403.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 187.700,00 | Euros |
Capital Actual: | 590.800,00 | Euros |
Porcentaje: | 46,56 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35916 , F 35, S 8, H B 271121, I/A 8 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35916 , F 35, S 8, H B 271121, I/A 7 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35916 , F 35, S 8, H B 271121, I/A 7 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-08
- AV JOSEP TARRADELLAS, 157, PRINCIPAL PRIMERA (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35916 , F 34, S 8, H B 271121, I/A 6 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35916 , F 34, S 8, H B 271121, I/A 5 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08