ALDESA EOLICO HUERTA SAN LUIS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALDESA EOLICO HUERTA SAN LUIS SA
CIF A91193185
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario ENERSOL SOLAR SANTA LUCIA SA
VINCULACIONES DE ALDESA EOLICO HUERTA SAN LUIS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALDESA EOLICO HUERTA SAN LUIS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asuero Resusta Vicente | Apoderado Mancomunado | 22/01/2019 | 30/09/2019 |
Asuero Resusta Vicente | Apoderado Solidario | 12/04/2019 | 30/09/2019 |
DEEP BLUE ENERGY SL | Administrador Mancomunado | 11/01/2019 | 30/09/2019 |
ENERSOL SOLAR SANTA LUCIA SA | Apoderado Solidario | 11/01/2012 | 30/09/2019 |
ENERSOL SOLAR SANTA LUCIA SA | Apoderado | 08/05/2012 | 30/09/2019 |
ENERSOL SOLAR SANTA LUCIA SA | Socio Unico | 25/01/2011 | 30/09/2019 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado Mancomunado | 22/01/2019 | 30/09/2019 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado Solidario | 12/04/2019 | 30/09/2019 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado Mancomunado | 22/01/2019 | 30/09/2019 |
Parejo Del Rio Daniel | Apoderado Mancomunado | 22/01/2019 | 30/09/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALDESA EOLICO HUERTA SAN LUIS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38869 , F 80, S 8, H M 690903, I/A 5 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38869 , F 80, S 8, H M 690903, I/A 5 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38869 , F 80, S 8, H M 690903, I/A 4 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38869 , F 80, S 8, H M 690903, I/A 4 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38869 , F 79, S 8, H M 690903, I/A 3 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38869 , F 79, S 8, H M 690903, I/A 3 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
- C/ JENNER 3 - PLANTA 4 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38869 , F 79, S 8, H M 690903, I/A 2 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4736 , F 213, S 8, H SE 48726, I/A 26 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4736 , F 213, S 8, H SE 48726, I/A 25 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4736 , F 212, S 8, H SE 48726, I/A 24 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-41