ALDEBERSAN ASESORES SRL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Puente de Sancti Spiritus, 7
Código Postal 40002
Municipio Segovia
Provincia Segovia
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALDEBERSAN ASESORES SRL
CIF B40188807
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Órgano Administración Administrador único
Auditor C Y O CONSULTORES Y AUDITORES SL
VINCULACIONES DE ALDEBERSAN ASESORES SRL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALDEBERSAN ASESORES SRL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
C Y O CONSULTORES Y AUDITORES SL | Auditor | 03/05/2019 | 30/12/2020 |
Jesus Onesimo Bernabe Fuentes | Liquidador | 01/09/2020 | 30/12/2020 |
Berzal Sanchez Dionisia | Liquidador | 09/11/2018 | 01/09/2020 |
Berzal Sanchez Dionisia | Administrador Unico | 07/06/2012 | 09/11/2018 |
Berzal Sanchez Mercedes | Administrador Unico | 07/06/2012 |
ACTOS BORME DE ALDEBERSAN ASESORES SRL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 183, S 8, H SG 3486, I/A 6 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-40
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 183, S 8, H SG 3486, I/A 5 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-40
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 183, S 8, H SG 3486, I/A 5 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-40
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 183, S 8, H SG 3486, I/A 4 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-40
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 182, S 8, H SG 3486, I/A 3 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-40
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 182, S 8, H SG 3486, I/A 3 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-40
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 182, S 8, H SG 3486, I/A 3 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-40
- C/ PUENTE SANCTI ESPIRITU, 7 BAJO A (SEGOVIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 182, S 8, H SG 3486, I/A 2 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-40
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 182, S 8, H SG 3486, I/A 2 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-40
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 182, S 8, H SG 3486, I/A 2 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-40