ALDEA DIRECTO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda Outeiro, 251
Código Postal 15010
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALDEA DIRECTO SL
CIF B70234943
Capital Social 249350.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 17/12/2009
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ALDEA DIRECTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALDEA DIRECTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Seco Aldegunde Jose | Liquidador Mancomunado | 16/11/2015 | 16/11/2015 |
Seco Aldegunde Jose | Administrador Mancomunado | 03/12/2012 | 16/11/2015 |
Valledor Nuñez Joaquin | Administrador Mancomunado | 25/04/2012 | 16/11/2015 |
Valledor Nuñez Joaquin | Liquidador Mancomunado | 16/11/2015 | 16/11/2015 |
Vidal Diaz Pedro Jesus | Apoderado | 29/12/2009 | 16/11/2015 |
Vidal Diaz Pedro Jesus | Administrador Mancomunado | 25/04/2012 | 03/12/2012 |
Valledor Nuñez Joaquin | Administrador Unico | 29/12/2009 | 25/04/2012 |
ACTOS BORME DE ALDEA DIRECTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3371 , F 170, S 8, H C 45820, I/A 6 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3371 , F 170, S 8, H C 45820, I/A 6 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-15
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3371 , F 170, S 8, H C 45820, I/A 6 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-15
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3371 , F 170, S 8, H C 45820, I/A 6 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3371 , F 170, S 8, H C 45820, I/A 5 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3371 , F 170, S 8, H C 45820, I/A 5 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 6º: Relativo al CAPITALSOCIAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3371 , F 170, S 8, H C 45820, I/A 4 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-15
Capital Anterior: | 142.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 107.350,00 | Euros |
Capital Actual: | 249.350,00 | Euros |
Porcentaje: | 75,60 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3371 , F 170, S 8, H C 45820, I/A 4 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: RELATIVO AL CAPITAL SOCIAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3371 , F 169, S 8, H C 45820, I/A 3 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-15
Capital Anterior: | 12.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 130.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 142.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.083,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3371 , F 169, S 8, H C 45820, I/A 3 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-15