ALDAVIA PROJECTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Ermita del Santo, 48
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ALDAVIA PROJECTS SL
CIF B84372127
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 31/05/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALDAVIA PROJECTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALDAVIA PROJECTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pascual Adalid Jose Maria | Liquidador | 29/04/2014 | 30/01/2015 |
Tera Menendez Julian-diego | Administrador Unico | 21/04/2009 | 29/04/2014 |
Rivas Garcia Justo | Administrador Unico | 21/04/2009 |
ACTOS BORME DE ALDAVIA PROJECTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21528 , F 149, S 8, H M 382961, I/A 5 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21528 , F 148, S 8, H M 382961, I/A 4 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21528 , F 148, S 8, H M 382961, I/A 4 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21528 , F 148, S 8, H M 382961, I/A 4 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-37-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2009)
CVE: BORME-B-2009-81-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21528 , F 148, S 8, H M 382961, I/A 3 (21/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-81-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21528 , F 148, S 8, H M 382961, I/A 3 (21/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-81-28