ALD ABOGADOS SERVICIOS INTEGRALES DE RECUPERACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 63
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALD ABOGADOS SERVICIOS INTEGRALES DE RECUPERACION SL
CIF B86389558
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 31/01/2012
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario AXACTOR ESPAÑA SL
VINCULACIONES DE ALD ABOGADOS SERVICIOS INTEGRALES DE RECUPERACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALD ABOGADOS SERVICIOS INTEGRALES DE RECUPERACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AXACTOR ESPAÑA SL | Socio Unico | 17/02/2016 | 16/10/2017 |
AXACTOR ESPAÑA SL | Socio único | 16/10/2017 | |
Gonzalez Amiero Gerardo | Apoderado | 07/06/2017 | 16/10/2017 |
Hansen Oddgeir | Administrador Mancomunado | 05/12/2016 | 16/10/2017 |
Johansen Geir | Administrador Mancomunado | 05/12/2016 | 16/10/2017 |
Lopez Sanchez Andres | Administrador Mancomunado | 05/12/2016 | 16/10/2017 |
Martin Ibeas David | Administrador Mancomunado | 05/12/2016 | 16/10/2017 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 13/01/2017 | 16/10/2017 |
Gutierrez Alcubilla Juan Manuel | Apoderado | 18/02/2016 | 13/12/2016 |
De Miguel Lopez Juan | Administrador Unico | 17/02/2016 | 05/12/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALD ABOGADOS SERVICIOS INTEGRALES DE RECUPERACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29592 , F 203, S 8, H M 532570, I/A 15 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29592 , F 203, S 8, H M 532570, I/A 15 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29592 , F 203, S 8, H M 532570, I/A 15 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-28
Administrador Mancomunado
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29592 , F 203, S 8, H M 532570, I/A 15 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29592 , F 202, S 8, H M 532570, I/A 14 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29592 , F 202, S 8, H M 532570, I/A 13 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29592 , F 202, S 8, H M 532570, I/A 12 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29592 , F 201, S 8, H M 532570, I/A 11 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29592 , F 201, S 8, H M 532570, I/A 11 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29592 , F 201, S 8, H M 532570, I/A 11 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-28