ALCUDIA MALLORCA CAB SL
Dirección social Carre Rafel Ginard, 2
Código Postal 07400
Municipio Alcúdia
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALCUDIA MALLORCA CAB SL
CIF B57830598
Capital Social 23000.0 Euros
Actividad Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros
Fecha de Constitución 24/10/2013
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Enriquez Gomez Severino
ORGANIGRAMA DE ALCUDIA MALLORCA CAB SL
VINCULACIONES DE ALCUDIA MALLORCA CAB SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALCUDIA MALLORCA CAB SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Beltran Miguel Marta | Consejero Delegado Solidario | 14/04/2020 | |
Beltran Miguel Marta | Consejero | 14/04/2020 | |
Enriquez Gomez Severino | Consejero Delegado Solidario | 14/04/2020 | |
Enriquez Gomez Severino | Presidente | 14/04/2020 | |
Enriquez Gomez Severino | Consejero | 14/04/2020 | |
Mulet Parra Magdalena | Secretario | 14/04/2020 | |
Mulet Parra Magdalena | Consejero | 14/04/2020 | |
Palou Amengual Catalina | Apoderado | 14/03/2014 |
ACTOS BORME DE ALCUDIA MALLORCA CAB SL
- Inscripción 4ª: la fecha correcta del cese de Don Bartolome Juan Fornes Beltran, es el 31/12/2019
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 85, S 8, H PM 73030, I/A 4 (14/04/2020)
CVE: BORME-A-2021-218-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 85, S 8, H PM 73030, I/A 4 (14/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-81-07
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 85, S 8, H PM 73030, I/A 4 (14/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-81-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 85, S 8, H PM 73030, I/A 4 (14/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-81-07
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 85, S 8, H PM 73030, I/A 3 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 85, S 8, H PM 73030, I/A 3 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 85, S 8, H PM 73030, I/A 3 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 85, S 8, H PM 73030, I/A 2 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 82, S 8, H PM 73030, I/A 1 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-07
Dirección:C/ RAFEL GINARD 2 (ALCUDIA)
Comienzo de operaciones:24/10/13
Capital:23.000,00 Euros
Objeto social:El transporte por carretera de viajeros. Transporte de mercancias. Organización y coordinación de todo tipo de transportes. Alquiler de vehículos de todas clases, con o sin conductor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 82, S 8, H PM 73030, I/A 1 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-07