ALCEDO INVERSIONES ASKENA SL - EXTINGUIDA
Dirección social G.V. Lopez de Haro D Diego, 81
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social ALCEDO INVERSIONES ASKENA SL
CIF B95813507
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 09/07/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario ALCINVER SA
VINCULACIONES DE ALCEDO INVERSIONES ASKENA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALCEDO INVERSIONES ASKENA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCINVER SA | Socio Unico | 22/07/2015 | 05/01/2021 |
Jauregui Iturriaga Marta | Apoderado Solidario | 22/07/2015 | 05/01/2021 |
Jauregui Iturriaga Marta | Liquidador | 05/01/2021 | 05/01/2021 |
Jauregui Iturriaga Marta | Administrador Solidario | 26/02/2019 | 05/01/2021 |
Jauregui Iturriaga Yolanda | Apoderado Solidario | 22/07/2015 | 05/01/2021 |
Jauregui Iturriaga Yolanda | Administrador Solidario | 26/02/2019 | 05/01/2021 |
Iturriaga Zalbidea Amparo | Presidente | 22/07/2015 | 26/02/2019 |
Iturriaga Zalbidea Amparo | Consejero | 22/07/2015 | 26/02/2019 |
Jauregui Iturriaga Marta | Secretario | 22/07/2015 | 26/02/2019 |
Jauregui Iturriaga Marta | Consejero | 22/07/2015 | 26/02/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALCEDO INVERSIONES ASKENA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5545 , F 221, S 8, H BI 66620, I/A 4 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5545 , F 221, S 8, H BI 66620, I/A 4 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5545 , F 221, S 8, H BI 66620, I/A 4 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-48
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5545 , F 221, S 8, H BI 66620, I/A 4 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-48
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5545 , F 221, S 8, H BI 66620, I/A 3 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5545 , F 221, S 8, H BI 66620, I/A 3 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-48
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5545 , F 221, S 8, H BI 66620, I/A 3 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-48
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5545 , F 219, S 8, H BI 66620, I/A 2 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-48
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5545 , F 213, S 8, H BI 66620, I/A 1 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5545 , F 213, S 8, H BI 66620, I/A 1 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-48