ALCANZASOL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Bruselas, 7
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Razón Social ALCANZASOL SL
CIF B85116176
Actividad Producción de energía eléctrica de origen eólico
Fecha de Constitución 25/05/2007
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ALCANZASOL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALCANZASOL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abellan Esparcia Juan Manuel | Secretario | 17/09/2009 | 11/05/2012 |
Abellan Esparcia Juan Manuel | Consejero Delegado | 17/09/2009 | 11/05/2012 |
Abellan Esparcia Juan Manuel | Consejero | 17/09/2009 | 11/05/2012 |
Abellan Esparcia Juan Manuel | Liquidador | 11/05/2012 | 11/05/2012 |
Salis Canosa Isabel | Consejero | 17/09/2009 | 11/05/2012 |
Varsavsky Waisman- Diamond Martin | Presidente | 17/09/2009 | 11/05/2012 |
Varsavsky Waisman- Diamond Martin | Consejero | 17/09/2009 | 11/05/2012 |
Fuentes Ayala Antonio | Administrador Unico | 17/09/2009 |
ACTOS BORME DE ALCANZASOL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24406 , F 98, S 8, H M 438952, I/A 4 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24406 , F 98, S 8, H M 438952, I/A 4 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24406 , F 98, S 8, H M 438952, I/A 4 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24406 , F 98, S 8, H M 438952, I/A 4 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-192-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-198-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24406 , F 97, S 8, H M 438952, I/A 3 (17/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24406 , F 97, S 8, H M 438952, I/A 3 (17/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24406 , F 97, S 8, H M 438952, I/A 3 (17/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-28