ALCALSER ZAMORA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doce de Octubre, 5
Código Postal 28009
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALCALSER ZAMORA SL
CIF B49250277
Fecha de Constitución 15/05/2008
VINCULACIONES DE ALCALSER ZAMORA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALCALSER ZAMORA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cuñat Lopez Jorge | Liquidador | 05/11/2018 | 21/10/2021 |
Pulido Peña Oscar | Apoderado | 04/04/2014 | 12/11/2018 |
Gimeno Angelu Manuel | Representante | 05/11/2018 | |
GIMENO CONSULTORES SL | Liquidador | 01/07/2015 | 05/11/2018 |
Pulido Peña Jorge | Administrador Solidario | 01/07/2015 | |
Pulido Peña Jose Manuel | Administrador Solidario | 01/07/2015 | |
Pulido Peña Oscar | Administrador Solidario | 17/03/2014 | |
Pulido Calle Teodoro | Administrador Solidario | 08/10/2012 |
ACTOS BORME DE ALCALSER ZAMORA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33704 , F 201, S 8, H M 606743, I/A 5 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33704 , F 201, S 8, H M 606743, I/A 4 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33704 , F 200, S 8, H M 606743, I/A 3 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33704 , F 200, S 8, H M 606743, I/A 3 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-28
- C/ DOCE DE OCTUBRE 5 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33704 , F 200, S 8, H M 606743, I/A 2 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 158, S 8, H ZA 6058, I/A 5 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-49
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 158, S 8, H ZA 6058, I/A 5 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-49
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 158, S 8, H ZA 6058, I/A 5 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-49
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 158, S 8, H ZA 6058, I/A 4 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-49
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 158, S 8, H ZA 6058, I/A 3 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-49