ALCALSER SALAMANCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doce de Octubre, 5
Código Postal 28009
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALCALSER SALAMANCA SL
CIF B37475316
Capital Social 9200.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la construcción y la ingeniería civil
Fecha de Constitución 15/05/2008
VINCULACIONES DE ALCALSER SALAMANCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALCALSER SALAMANCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cuñat Lopez Jorge | Liquidador | 05/11/2018 | 18/01/2022 |
Diez Roman Beatriz | Apoderado | 09/11/2012 | 27/05/2021 |
Pulido De La Peña Oscar | Apoderado | 08/04/2014 | 12/11/2018 |
Gimeno Anguelo Manuel | Representante | 01/07/2015 | 05/11/2018 |
GIMENO CONSULTORES SL | Liquidador | 01/07/2015 | 05/11/2018 |
Pulido De La Peña Jorge | Administrador Solidario | 01/07/2015 | |
Pulido De La Peña Jose Manuel | Administrador Solidario | 01/07/2015 | |
Pulido De La Peña Oscar | Administrador Solidario | 24/03/2014 | |
Pulido De La Calle Teodoro | Administrador Solidario | 09/07/2012 |
ACTOS BORME DE ALCALSER SALAMANCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33600 , F 131, S 8, H M 604768, I/A 6 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33600 , F 131, S 8, H M 604768, I/A 5 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33600 , F 131, S 8, H M 604768, I/A 4 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33600 , F 130, S 8, H M 604768, I/A 3 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33600 , F 130, S 8, H M 604768, I/A 3 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33600 , F 130, S 8, H M 604768, I/A 2 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-28
- C/ DOCE DE OCTUBRE 5 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33600 , F 130, S 8, H M 604768, I/A 2 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33600 , F 130, S 8, H M 604768, I/A 2 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33600 , F 130, S 8, H M 604768, I/A 2 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 385 , F 45, S 8, H SA 12500, I/A 7 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-37