ALCALANS COMPUTER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avgda Jaume I, 22
Código Postal 46192
Municipio Montserrat
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALCALANS COMPUTER SL
CIF B98665888
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 01/10/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALCALANS COMPUTER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALCALANS COMPUTER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Maestro Maroto Marta | Liquidador Unico | 16/02/2022 | 16/02/2022 |
Maestro Maroto Marta | Apoderado | 03/10/2014 | 16/02/2022 |
Maestro Maroto Marta | Administrador Unico | 12/02/2015 | 16/02/2022 |
Belenguer Gracia David | Administrador Solidario | 02/10/2014 | 12/02/2015 |
Romero Garcia Manuel | Administrador Solidario | 02/10/2014 | 12/02/2015 |
ACTOS BORME DE ALCALANS COMPUTER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9853, L 7135, F 142, S 8, H V 161573, I/A 4 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9853, L 7135, F 142, S 8, H V 161573, I/A 4 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9853, L 7135, F 142, S 8, H V 161573, I/A 4 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9853, L 7135, F 142, S 8, H V 161573, I/A 4 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9853, L 7135, F 142, S 8, H V 161573, I/A 4 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9853, L 7135, F 141, S 8, H V 161573, I/A 3 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9853, L 7135, F 141, S 8, H V 161573, I/A 3 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9853, L 7135, F 141, S 8, H V 161573, I/A 3 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9853, L 7135, F 141, S 8, H V 161573, I/A 2 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9853, L 7135, F 140, S 8, H V 161573, I/A 1 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-46