ALBOLAR SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ALBOLAR SA
CIF A79406542
Capital Social 582800.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ALBOLAR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALBOLAR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ruz Bentue Maria Pilar | Liquidador | 04/02/2013 | 13/06/2014 |
Coca Vaño Fernando | Secretario | 05/01/2011 | 04/02/2013 |
Coca Vaño Fernando | Consejero Delegado Solidario | 05/01/2011 | 04/02/2013 |
Coca Vaño Fernando | Consejero | 05/01/2011 | 04/02/2013 |
Espin Gutierrez Cristobal Jaime | Consejero Delegado Solidario | 05/01/2011 | 04/02/2013 |
Espin Gutierrez Cristobal Jaime | Presidente | 05/01/2011 | 04/02/2013 |
Espin Gutierrez Cristobal Jaime | Consejero | 05/01/2011 | 04/02/2013 |
Saenz De Miera Gutierrez Jose Ignacio | Consejero | 05/01/2011 | 04/02/2013 |
Vela Vela Eduardo | Vicepresidente | 04/03/2010 | |
Vela Vela Eduardo | Consejero | 04/03/2010 |
ACTOS BORME DE ALBOLAR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15002 , F 219, S 8, H M 2785, I/A 15 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15002 , F 218, S 8, H M 2785, I/A 14 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15002 , F 218, S 8, H M 2785, I/A 14 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15002 , F 218, S 8, H M 2785, I/A 14 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-28
Capital Anterior: | 1.863.100,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.280.300,00 | Euros |
Capital Actual: | 582.800,00 | Euros |
Porcentaje: | 68,72 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15002 , F 218, S 8, H M 2785, I/A 13 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15002 , F 217, S 8, H M 2785, I/A 12 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15002 , F 217, S 8, H M 2785, I/A 12 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-190-28
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15002 , F 217, S 8, H M 2785, I/A 11 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-28