ALBERT HAUS AM MEER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arigue, 27
Código Postal 38670
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social ALBERT HAUS AM MEER SL
CIF B76581537
Capital Social 853020.0 Euros
Fecha de Constitución 22/08/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Kuhberger-feldhaus Anna Christine
VINCULACIONES DE ALBERT HAUS AM MEER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALBERT HAUS AM MEER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Feld-haus Karl Heinz Hermann Bernhard | Administrador Solidario | 10/09/2012 | 07/09/2023 |
Feld-haus Karl Heinz Hermann Bernhard | Liquidador Solidario | 07/09/2023 | 07/09/2023 |
Kuhberger-feldhaus Anna Christine | Administrador Solidario | 10/09/2012 | 07/09/2023 |
Kuhberger-feldhaus Anna Christine | Socio Unico | 24/01/2014 | 07/09/2023 |
Kuhberger-feldhaus Anna Christine | Liquidador Solidario | 07/09/2023 | 07/09/2023 |
Luickhardt Dietmar Erich | Administrador Solidario | 10/09/2012 | 11/07/2014 |
ACTOS BORME DE ALBERT HAUS AM MEER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3245 , F 41, S 8, H TF 50683, I/A 6 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3245 , F 41, S 8, H TF 50683, I/A 6 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-38
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3245 , F 41, S 8, H TF 50683, I/A 6 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-38
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3245 , F 41, S 8, H TF 50683, I/A 6 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-38
- C/ ARIGUE 27 - COMPLEJO RESIDENCIAL TIERRA DE FUEG (ADEJE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3245 , F 40, S 8, H TF 50683, I/A 5 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-38
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 850.020,00 | Euros |
Capital Actual: | 853.020,00 | Euros |
Porcentaje: | 28.334,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3245 , F 40, S 8, H TF 50683, I/A 5 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3245 , F 40, S 8, H TF 50683, I/A 4 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-38
- URB BARRANCODE LAS TORRES 490 - SUNSET GOLF VILLAS (ADEJE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3245 , F 40, S 8, H TF 50683, I/A 3 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3245 , F 40, S 8, H TF 50683, I/A 2 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3245 , F 38, S 8, H TF 50683, I/A 1 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-38