ALBAIDA ESPRESSO SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA DE LA FERIA 15 1 1
Código Postal 46860
Municipio Albaida
Provincia Valencia
Razón Social ALBAIDA ESPRESSO SL
CIF B98206568
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos
Fecha de Constitución 10/12/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Chafer Altabert Julio Jose
VINCULACIONES DE ALBAIDA ESPRESSO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALBAIDA ESPRESSO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chafer Altabert Julio Jose | Liquidador Unico | 24/02/2022 | 24/02/2022 |
Chafer Altabert Julio Jose | Administrador Unico | 31/08/2012 | 24/02/2022 |
Chafer Altabert Julio Jose | Socio Unico | 28/03/2014 | 24/02/2022 |
Martin Ramos Damian | Secretario | 22/12/2009 | 31/08/2012 |
Martin Ramos Damian | Consejero Delegado | 22/12/2009 | 31/08/2012 |
Martin Ramos Damian | Consejero | 22/12/2009 | 31/08/2012 |
Reig De La Virgen Juana | Presidente | 22/12/2009 | 31/08/2012 |
Reig De La Virgen Juana | Consejero | 22/12/2009 | 31/08/2012 |
Vaello Ureña Jose | Consejero | 22/12/2009 | 31/08/2012 |
ACTOS BORME DE ALBAIDA ESPRESSO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9116, L 6400, F 104, S 8, H V 136641, I/A 4 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9116, L 6400, F 104, S 8, H V 136641, I/A 4 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9116, L 6400, F 104, S 8, H V 136641, I/A 4 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9116, L 6400, F 104, S 8, H V 136641, I/A 4 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9116, L 6400, F 104, S 8, H V 136641, I/A 4 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-46
- Otras modificaciones estatutarias: Fijar la retribución del órgano de administración y Adicionar a los Estatutos Sociales el artículo 14º-BIS.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9116, L 6400, F 104, S 8, H V 136641, I/A 3 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9116, L 6400, F 104, S 8, H V 136641, I/A 3 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9116, L 6400, F 104, S 8, H V 136641, I/A 2 (31/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9116, L 6400, F 104, S 8, H V 136641, I/A 2 (31/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9116, L 6400, F 104, S 8, H V 136641, I/A 2 (31/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-46