ALBAGENIL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Cardenal Herrera Oria, 63
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALBAGENIL SL
CIF B83237388
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ALBAGENIL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALBAGENIL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Matas Velasco Manuel | Administrador Solidario | 02/06/2016 | 05/02/2020 |
Molada Martin Pilar | Administrador Solidario | 02/06/2016 | 05/02/2020 |
Alonso Segoviano Concepcion | Apoderado | 02/06/2016 | |
Duran Cruz Fernando | Apoderado | 02/06/2016 | |
Molada Martin Pilar | Administrador Unico | 08/01/2014 | 02/06/2016 |
Matas Velasco Manuel | Administrador Solidario | 08/01/2014 | |
Molada Martin Pilar | Administrador Solidario | 08/01/2014 |
ACTOS BORME DE ALBAGENIL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34721 , F 75, S 8, H M 301171, I/A 12 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34721 , F 75, S 8, H M 301171, I/A 12 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17526 , F 225, S 8, H M 301171, I/A 11 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17526 , F 225, S 8, H M 301171, I/A 10 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17526 , F 225, S 8, H M 301171, I/A 10 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17526 , F 225, S 8, H M 301171, I/A 10 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-28
- AVDA CARDENAL HERRERA ORIA 63 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17526 , F 225, S 8, H M 301171, I/A 9 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17526 , F 225, S 8, H M 301171, I/A 9 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17526 , F 225, S 8, H M 301171, I/A 8 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17526 , F 225, S 8, H M 301171, I/A 8 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-28