ALBA SERVICIOS INTEGRALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Catalina Suarez, 19
Código Postal 28007
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALBA SERVICIOS INTEGRALES SL
CIF B86260148
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Fabricación de componentes electrónicos
Fecha de Constitución 22/07/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALBA SERVICIOS INTEGRALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALBA SERVICIOS INTEGRALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gea Arandilla Fatima | Liquidador | 23/07/2019 | 23/07/2019 |
Gea Arandilla Fatima | Administrador Unico | 17/08/2011 | 23/07/2019 |
Gea Ortega Manuel | Apoderado | 17/08/2011 | 23/07/2019 |
De La Fuente Otero Fernando | Apoderado | 17/08/2011 | 11/02/2014 |
ACTOS BORME DE ALBA SERVICIOS INTEGRALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29107 , F 44, S 8, H M 524070, I/A 4 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29107 , F 44, S 8, H M 524070, I/A 4 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29107 , F 44, S 8, H M 524070, I/A 4 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29107 , F 44, S 8, H M 524070, I/A 4 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29107 , F 44, S 8, H M 524070, I/A 3 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29107 , F 43, S 8, H M 524070, I/A 2 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29107 , F 41, S 8, H M 524070, I/A 1 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-28
Dirección:C/ CATALINA SUAREZ, NUMERO 19, BLOQUE 2, 2º E (MADRID)
Comienzo de operaciones:22/07/11
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:LA FABRICACION, COMPRA-VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION DE TODO TIPO DE COMPONENTES ELECTRONICOS, MENAJE, HERRAMIENTAS, MATERIAL INDUSTRIAL Y DE FERRETERIA, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29107 , F 41, S 8, H M 524070, I/A 1 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-28