ALBA ROSADI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Los Cuencas, 1
Código Postal 16600
Municipio San Clemente
Provincia Cuenca
Razón Social ALBA ROSADI SL
CIF B16171985
Capital Social 38603.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garcia Rosado Jose Maria
VINCULACIONES DE ALBA ROSADI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALBA ROSADI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Rosado Jose Maria | Administrador Unico | 07/07/2015 | 06/04/2021 |
Garcia Rosado Jose Maria | Socio Unico | 07/07/2015 | 06/04/2021 |
Garcia Rosado Jose Maria | Liquidador | 06/04/2021 | 06/04/2021 |
Diaz Lacasa Ciriaco | Administrador Solidario | 07/07/2015 | |
Garcia Rosado Jose Maria | Administrador Solidario | 07/07/2015 |
ACTOS BORME DE ALBA ROSADI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 688 , F 51, S 8, H CU 2875, I/A 5 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-16
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 688 , F 51, S 8, H CU 2875, I/A 5 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-16
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 688 , F 51, S 8, H CU 2875, I/A 5 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-16
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 688 , F 51, S 8, H CU 2875, I/A 5 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-16
Capital Anterior: | 3.606,07 | Euros |
Aumento de capital: | 34.996,93 | Euros |
Capital Actual: | 38.603,00 | Euros |
Porcentaje: | 970,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 72, S 8, H CU 2875, I/A 4 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-16
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 71, S 8, H CU 2875, I/A 3 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-16
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 71, S 8, H CU 2875, I/A 3 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-16
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 71, S 8, H CU 2875, I/A 3 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-16
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 71, S 8, H CU 2875, I/A 3 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-16
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-235-16