ALASTRUE ARQUITECTOS Y URBANISTAS SLP - EXTINGUIDA
Dirección social C/ MAESTRO RAMON RAMIA QUEROL 54 2
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Razón Social ALASTRUE ARQUITECTOS Y URBANISTAS SLP
CIF B98362734
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Fecha de Constitución 01/07/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALASTRUE ARQUITECTOS Y URBANISTAS SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALASTRUE ARQUITECTOS Y URBANISTAS SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alastrue Gracia Cristina | Soc.Prof. | 08/11/2011 | 08/01/2015 |
Alastrue Gracia Rocio | Socio | 08/11/2011 | 08/01/2015 |
Alastrue Loscos Antonio Pedro | Liquidador Unico | 08/01/2015 | 08/01/2015 |
Alastrue Loscos Antonio Pedro | Soc.Prof. | 08/11/2011 | 08/01/2015 |
Alastrue Loscos Antonio Pedro | Administrador Unico | 08/11/2011 | 08/01/2015 |
ACTOS BORME DE ALASTRUE ARQUITECTOS Y URBANISTAS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9392, L 6674, F 65, S 8, H V 145859, I/A 2 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9392, L 6674, F 65, S 8, H V 145859, I/A 2 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9392, L 6674, F 65, S 8, H V 145859, I/A 2 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9392, L 6674, F 65, S 8, H V 145859, I/A 2 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9392, L 6674, F 65, S 8, H V 145859, I/A 2 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-46
Administrador Unico
Socio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9392, L 6674, F 63, S 8, H V 145859, I/A 1 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-46
Dirección:C/ MAESTRO RAMON RAMIA QUEROL 54 2 (PATERNA)
Comienzo de operaciones:01/07/11
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:El ejercicio en común de la actividad profesional de la prestación de servicios profesionales en el campo de la Arquitectura, el Medio Ambiente y el Urbanismo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9392, L 6674, F 63, S 8, H V 145859, I/A 1 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-46