ALAS LIBRES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San German, 20
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ALAS LIBRES SL
CIF B86406071
Capital Social 8604.0 Euros
Actividad Alquiler de medios de navegación
Fecha de Constitución 21/02/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario ESCOL 97 SL
VINCULACIONES DE ALAS LIBRES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALAS LIBRES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESCOL 97 SL | Administrador Unico | 12/03/2012 | 07/05/2021 |
ESCOL 97 SL | Liquidador | 07/05/2021 | 07/05/2021 |
ESCOL 97 SL | Socio Unico | 12/03/2012 | 07/05/2021 |
Escolano Bello Juan Carlos | Representante | 12/03/2012 | 07/05/2021 |
Escolano Bello Juan Carlos | Representante | 07/05/2021 | 07/05/2021 |
ACTOS BORME DE ALAS LIBRES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29709 , F 180, S 8, H M 534572, I/A 4 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29709 , F 180, S 8, H M 534572, I/A 4 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29709 , F 180, S 8, H M 534572, I/A 4 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29709 , F 180, S 8, H M 534572, I/A 4 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-28
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 5.594,00 | Euros |
Capital Actual: | 8.604,00 | Euros |
Porcentaje: | 185,85 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29709 , F 179, S 8, H M 534572, I/A 3 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-28
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,13 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29709 , F 178, S 8, H M 534572, I/A 2 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29709 , F 176, S 8, H M 534572, I/A 1 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29709 , F 176, S 8, H M 534572, I/A 1 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-28
Dirección:C/ GENERAL YAGUE 20 3 C (MADRID)
Comienzo de operaciones:21/02/12
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA EXPLOTACION DE EMBARCACIONES DE RECREO, SU COMPRA, VENTA Y ARRENDAMIENTO PARA SU EXPLOTACION MEDIANTE LA CESION DE USO DE LAS MISMAS A TRAVES DE CONTRATOS DE CHARTER Y ARRENDAMIENTO O CUALESQUIERA OTRAS FORMULAS ADMITIDASEN DERECHO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29709 , F 176, S 8, H M 534572, I/A 1 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-28