ALANRA NEGOCIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Iglesia, 18
Código Postal 28670
Municipio Villaviciosa de Odón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALANRA NEGOCIOS SL
CIF B86457017
Capital Social 6400.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 27/04/2012
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Perez Mejica Eli
VINCULACIONES DE ALANRA NEGOCIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALANRA NEGOCIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Mejica Eli | Administrador Unico | 09/07/2015 | 02/09/2021 |
Perez Mejica Eli | Socio Unico | 06/06/2012 | 02/08/2017 |
Pinilla Perez Jorge | Administrador Unico | 30/12/2013 | 09/07/2015 |
Perez Mejica Eli | Administrador Unico | 06/06/2012 | 30/12/2013 |
ACTOS BORME DE ALANRA NEGOCIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29972 , F 106, S 8, H M 539367, I/A 8 (02/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-174-28
- -A EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 231 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL NO EXISTE OBSTACULO REGISTRAL PARA LA INSCRIPCION DE LA FUSION SIENDO ABSORBIDA LA SOCIEDAD POR LA ENTIDAD DOMICILIADA EN VILLAVICIOSA DE ODON DENOMINADA " ALANRA NEGOCIOS SL ".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29972 , F 104, S 8, H M 539367, I/A 7-M (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-28
- Sociedades absorbidas: SINYCOR 2012 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29972 , F 104, S 8, H M 539367, I/A 7 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-28
- LA SOCIEDAD " ALANRA NEGOCIOS SL " ABSORBE A LA ENTIDAD DOMICILIADA EN LA CORUÑA DENOMINADA " SINYCOR NEGOCIOS SL".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29972 , F 104, S 8, H M 539367, I/A 7 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29972 , F 103, S 8, H M 539367, I/A 6 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-28
Capital Anterior: | 6.200,00 | Euros |
Aumento de capital: | 200,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.400,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,23 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29972 , F 103, S 8, H M 539367, I/A 6 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.200,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 106,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29972 , F 103, S 8, H M 539367, I/A 5 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29972 , F 103, S 8, H M 539367, I/A 5 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29972 , F 102, S 8, H M 539367, I/A 4 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29972 , F 102, S 8, H M 539367, I/A 4 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-28