ALAN PROJECTES URBANISTICS CATALUNYA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Barcelona, 17
Código Postal 08750
Municipio Molins de Rei
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALAN PROJECTES URBANISTICS CATALUNYA SL
CIF B64826449
Capital Social 88100.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 18/03/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALAN PROJECTES URBANISTICS CATALUNYA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALAN PROJECTES URBANISTICS CATALUNYA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE SL | Administrador Unico | 27/08/2009 | 28/10/2021 |
Jimenez Olmedo Alfonso | REPR.143 RRM | 27/08/2009 | 28/10/2021 |
Mañe Vidal Francisco | Liquidador | 28/10/2021 | 28/10/2021 |
ALPRIMER 21 SL | Administrador Unico | 25/02/2009 | 27/08/2009 |
Jimenez Olmedo Alfonso | REPR.143 RRM | 25/02/2009 | 27/08/2009 |
ALPRIMER 21 SL | Administrador Mancomunado | 25/02/2009 | |
ALVARTIS ASISTENCIA TECNICA SA | Administrador Mancomunado | 25/02/2009 | |
Valdes Martinez Fernando | REPR.143 RRM | 25/02/2009 |
ACTOS BORME DE ALAN PROJECTES URBANISTICS CATALUNYA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40473 , F 119, S 8, H B 369802, I/A 6 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40473 , F 119, S 8, H B 369802, I/A 6 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40473 , F 119, S 8, H B 369802, I/A 6 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-13-08
- CR DE BARCELONA 17-19 (MOLINS DE REI)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40473 , F 119, S 8, H B 369802, I/A 5 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-08
Capital Anterior: | 83.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 5.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 88.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 6,02 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40473 , F 117, S 8, H B 369802, I/A 4 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40473 , F 117, S 8, H B 369802, I/A 4 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40473 , F 117, S 8, H B 369802, I/A 4 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-08