ALAMO PROPERTIES & INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Atenes, 3
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALAMO PROPERTIES & INVESTMENTS SL
CIF B66160888
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 08/11/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALAMO PROPERTIES & INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALAMO PROPERTIES & INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Olaf Aldolphus Gerardus Rosenberg | Administrador Unico | 18/08/2014 | 29/01/2020 |
Olaf Aldolphus Gerardus Rosengerg | Liquidador | 29/01/2020 | 29/01/2020 |
Ascaso Clemente Marta Juana | Administrador Mancomunado | 20/02/2014 | 18/08/2014 |
Olaf Aldolphus Gerardus Rosenberg | Administrador Mancomunado | 20/02/2014 | 18/08/2014 |
Ascaso Clemente Marta Juana | Administrador Unico | 05/12/2013 | 20/02/2014 |
ACTOS BORME DE ALAMO PROPERTIES & INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44039 , F 31, S 8, H B 445336, I/A 4 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44039 , F 31, S 8, H B 445336, I/A 4 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44039 , F 31, S 8, H B 445336, I/A 4 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44039 , F 30, S 8, H B 445336, I/A 3 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44039 , F 30, S 8, H B 445336, I/A 3 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44039 , F 30, S 8, H B 445336, I/A 3 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-08
- LA INVERSION,GESTION,PROMOCION Y/O COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES,ASI COMO LA GESTION DE OTRAS SOCIEDADES.COMPRAVENTA Y COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE VEHICULOS,COCHES,MAQUINAS Y MAQUINARIA INDUSTRIAL .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44039 , F 30, S 8, H B 445336, I/A 2 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44039 , F 30, S 8, H B 445336, I/A 2 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44039 , F 30, S 8, H B 445336, I/A 2 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO DOÑA MARTA JUANA ASCASO CLEMENTE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44039 , F 29, S 8, H B 445336, I/A 1 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-08