ALAGRES CERAMICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maestro Albeniz, 6
Código Postal 12004
Municipio Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia Castellón/Castello
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALAGRES CERAMICA SL
CIF B12974663
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 12/08/2016
Nombres Anteriores
- COMPTOIRS TUNISIEN ESPAGNOL DE COMMERCE SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ALAGRES CERAMICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALAGRES CERAMICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrasco Ortiz Laura Rosa | Apoderado | 26/08/2016 | 17/07/2023 |
Charfi Khalil | Administrador Solidario | 13/09/2017 | 17/07/2023 |
Charfi Khalil | Liquidador Solidario | 17/07/2023 | 17/07/2023 |
Dominguez Gavela Alberto Javier | Administrador Solidario | 13/09/2017 | 17/07/2023 |
Dominguez Gavela Alberto Javier | Liquidador Solidario | 17/07/2023 | 17/07/2023 |
Charfi Khalil | Administrador Unico | 19/07/2016 | 13/09/2017 |
ACTOS BORME DE ALAGRES CERAMICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1709, L 1270, F 68, S 8, H CS 39043, I/A 4 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1709, L 1270, F 68, S 8, H CS 39043, I/A 4 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-12
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1709, L 1270, F 68, S 8, H CS 39043, I/A 4 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1709, L 1270, F 68, S 8, H CS 39043, I/A 4 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-12
- ALAGRES CERAMICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1709, L 1270, F 68, S 8, H CS 39043, I/A 3 (13/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-12
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1709, L 1270, F 68, S 8, H CS 39043, I/A 3 (13/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-12
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 1 DE LOS ESTATUTOS POR CAMBIO DE DENOMINACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1709, L 1270, F 68, S 8, H CS 39043, I/A 3 (13/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1709, L 1270, F 68, S 8, H CS 39043, I/A 3 (13/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1709, L 1270, F 68, S 8, H CS 39043, I/A 3 (13/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1709, L 1270, F 67, S 8, H CS 39043, I/A 2 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-12