AL-RAD CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Castillo de Aledo-Altorreal, 49
Código Postal 30506
Municipio Molina de Segura
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social AL-RAD CONSULTING SL
CIF B53389318
Actividad Fabricación de electrodomésticos
Órgano Administración Administrador único
Propietario Jose Angel Garcia Ruiz
VINCULACIONES DE AL-RAD CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AL-RAD CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Ruiz Jose Angel | Administrador Unico | 18/06/2020 | 24/09/2020 |
Jose Angel Garcia Ruiz | Socio Unico | 14/08/2020 | 24/09/2020 |
Jose Angel Garcia Ruiz | Liquidador | 24/09/2020 | 24/09/2020 |
Jose Angel Garcia Ruiz | Administrador Unico | 24/09/2020 | |
Beatriz Garcia Medina | Administrador Unico | 23/07/2014 | 18/06/2020 |
Maria Dolores Garcia Santos | Administrador Unico | 15/11/2010 | 23/07/2014 |
Garcia Ruiz Jose Angel | Administrador Unico | 10/03/2009 | 15/11/2010 |
Garcia Medina Jose Angel | Administrador Solidario | 10/03/2009 | |
Garcia Ruiz Jose Angel | Administrador Solidario | 10/03/2009 |
ACTOS BORME DE AL-RAD CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2681 , F 113, S 8, H MU 69299, I/A 7 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2681 , F 113, S 8, H MU 69299, I/A 7 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2681 , F 113, S 8, H MU 69299, I/A 7 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2681 , F 113, S 8, H MU 69299, I/A 7 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2681 , F 113, S 8, H MU 69299, I/A 7 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2681 , F 113, S 8, H MU 69299, I/A 6 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2681 , F 113, S 8, H MU 69299, I/A 5 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2681 , F 113, S 8, H MU 69299, I/A 5 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-30
- Proyectos arquitectonicos, urbanisticos, anteproyectos y estudios energeticos en edificios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2681 , F 113, S 8, H MU 69299, I/A 4 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2681 , F 113, S 8, H MU 69299, I/A 4 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-30