AKTA EUROPE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Motors, 150
Código Postal 08038
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social AKTA EUROPE SL
CIF B60954484
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Página Web www.aktaeurope.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AKTA EUROPE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AKTA EUROPE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Campo Longaron Mario | Administrador Unico | 13/12/2013 | 13/11/2023 |
Del Campo Longaron Mario | Liquidador | 13/11/2023 | 13/11/2023 |
Del Campo Garate Jose Antonio | Apoderado Solidario | 13/12/2013 | 18/08/2022 |
Llopis Climent Jose | Apoderado | 03/08/2016 | |
Llopis Climent Josep | Apoderado | 03/08/2016 | |
Del Campo Garate Jose Antonio | Administrador Unico | 13/12/2013 |
ACTOS BORME DE AKTA EUROPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37281 , F 196, S 8, H B 139043, I/A 19 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37281 , F 196, S 8, H B 139043, I/A 19 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37281 , F 196, S 8, H B 139043, I/A 19 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37281 , F 196, S 8, H B 139043, I/A 18 (18/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37281 , F 196, S 8, H B 139043, I/A 17 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37281 , F 195, S 8, H B 139043, I/A 16 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37281 , F 195, S 8, H B 139043, I/A 15 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37281 , F 195, S 8, H B 139043, I/A 15 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- CL DELS MOTORS Num.150 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37281 , F 195, S 8, H B 139043, I/A 14 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-08