AKKA SPAIN TECHNOLOGIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Nazario, 1
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AKKA SPAIN TECHNOLOGIES SL
CIF B82790312
Nombres Anteriores
- PLANYTEC CONSULTORIA Y PROYECTOS SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario AKKA DEVELOPMENT SAL
VINCULACIONES DE AKKA SPAIN TECHNOLOGIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AKKA SPAIN TECHNOLOGIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AKKA DEVELOPMENT SAL | Socio Unico | 25/01/2013 | 05/02/2013 |
Baboulene Brigitte | Apoderado Solidario | 11/05/2011 | 05/02/2013 |
De Tricaud Antoine | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/03/2011 | 05/02/2013 |
Delattre Christophe | Apoderado Solidario | 14/03/2011 | 05/02/2013 |
Delattre Christophe | Secretario | 30/08/2010 | 05/02/2013 |
Delattre Christophe | Consejero | 30/08/2010 | 05/02/2013 |
Deruy Stephane | Apoderado Solidario | 11/05/2011 | 05/02/2013 |
Descos Stephane | Presidente | 30/08/2010 | 05/02/2013 |
Descos Stephane | Consejero Delegado | 30/08/2010 | 05/02/2013 |
Descos Stephane | Consejero | 30/08/2010 | 05/02/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AKKA SPAIN TECHNOLOGIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15833 , F 214, S 8, H M 267294, I/A 20 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15833 , F 214, S 8, H M 267294, I/A 20 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15833 , F 214, S 8, H M 267294, I/A 20 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15833 , F 214, S 8, H M 267294, I/A 19 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15833 , F 214, S 8, H M 267294, I/A 18 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-175-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15833 , F 213, S 8, H M 267294, I/A 17 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15833 , F 212, S 8, H M 267294, I/A 16 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15833 , F 212, S 8, H M 267294, I/A 16 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15833 , F 212, S 8, H M 267294, I/A 15 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-28