AJEREZADA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Europa, 42
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AJEREZADA SL
CIF B85712214
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 27/05/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Pazos Jimenez Zoilo
VINCULACIONES DE AJEREZADA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AJEREZADA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Forner Beltran Olga | Administrador Concursal | 18/03/2015 | 03/12/2015 |
Pazos Jimenez Zoilo | Socio Unico | 16/06/2009 | 03/12/2015 |
Pazos Jimenez Zoilo | Administrador Unico | 16/06/2009 | 18/03/2015 |
ACTOS BORME DE AJEREZADA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26802 , F 26, S 8, H M 482977, I/A 2 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:AJEREZADA SL
Nif:B85712214
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Cumplimiento de convenio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:3
Juez / Ponente:DON ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ
Parte Dispositiva:
Mandamiento expedido el día 12/11/2015 ordenando la inscripción de la conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa y extinción de la sociedad, acordado mediante auto de misma fecha,
Fecha de Resolución:12/11/2015
Número Procedimiento Concursal:788/2011
Datos Registrales:
Tomo:
26802
Libro:
0
Folio:
26
Hoja:
8-482977
Inscripción:
2
Fecha Inscripción03/12/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26802 , F 26, S 8, H M 482977, I/A 2 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:AJEREZADA SL
Nif:B85712214
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:3
Juez / Ponente:DON ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ
Parte Dispositiva:
EL CONCURSADO QUEDA SUSPENDIDO EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION SOBRE SU PATRIMONIO, SIENDO SUSTITUIDO EN EL EJERCICIO DE LAS MISMAS POR LA ADMINISTRACION CONCURSAL
Fecha de Resolución:04/03/2015
Número Procedimiento Concursal:788/2011
Datos Registrales:
Tomo:
26802
Libro:
0
Folio:
25
Hoja:
8-482977
Inscripción:
A
Fecha Inscripción18/03/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26802 , F 25, S 8, H M 482977, I/A A (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:AJEREZADA SL
Nif:B85712214
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Forner Beltran Olga
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:3
Juez / Ponente:DON ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ
Fecha de Resolución:04/03/2015
Número Procedimiento Concursal:788/2011
Datos Registrales:
Tomo:
26802
Libro:
0
Folio:
25
Hoja:
8-482977
Inscripción:
A
Fecha Inscripción18/03/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26802 , F 25, S 8, H M 482977, I/A A (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:AJEREZADA SL
Nif:B85712214
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Necesario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:3
Juez / Ponente:DON ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ
Parte Dispositiva:
SE DECLARA EN SITUACION DE CONCURSO NECESARIO A LA COMPAÑIA
Fecha de Resolución:04/03/2015
Número Procedimiento Concursal:788/2011
Datos Registrales:
Tomo:
26802
Libro:
0
Folio:
25
Hoja:
8-482977
Inscripción:
A
Fecha Inscripción18/03/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26802 , F 25, S 8, H M 482977, I/A A (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26802 , F 25, S 8, H M 482977, I/A A (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-219-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26802 , F 24, S 8, H M 482977, I/A 1 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26802 , F 24, S 8, H M 482977, I/A 1 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-28
Dirección:AVDA DE EUROPA, 42 (POZUELO DE ALARCON)
Comienzo de operaciones:27/05/09
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:ADQUISICION, VENTA Y EXPLOTACION DE INMUEBLES, URBANOS O FABRILES, SOLARES, PISOS, LOCALES, APARTAMENTOS, HOTELES Y DERECHOS SOBRE LOS MISMOS. PROMOCION, ADMINISTRACION, CONSTRUCCION, REHABILITACION, REFORMA Y ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26802 , F 24, S 8, H M 482977, I/A 1 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-28