AJA ROIG SL - EXTINGUIDA
Dirección social PQUE TECNOLOGICO, RONDA NARCISO MONTURIOL 21 1 4 -
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Razón Social AJA ROIG SL
CIF B97572697
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 22/03/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AJA ROIG SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AJA ROIG SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Roig Perez Jose | Administrador Unico | 01/04/2021 | 27/05/2022 |
Roig Perez Jose | Liquidador Unico | 27/05/2022 | 27/05/2022 |
Roig Perez Alfredo | Administrador Unico | 14/10/2015 | 01/04/2021 |
Roig Perez Jose | Administrador Unico | 14/10/2015 |
ACTOS BORME DE AJA ROIG SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8096, L 5389, F 87, S 8, H V 103327, I/A 7 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8096, L 5389, F 87, S 8, H V 103327, I/A 7 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8096, L 5389, F 87, S 8, H V 103327, I/A 7 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8096, L 5389, F 87, S 8, H V 103327, I/A 7 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8096, L 5389, F 87, S 8, H V 103327, I/A 7 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-46
- PQUE TECNOLOGICO, RONDA NARCISO MONTURIOL 21 1 4 - (PATERNA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8096, L 5389, F 87, S 8, H V 103327, I/A 6 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8096, L 5389, F 87, S 8, H V 103327, I/A 5 (01/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8096, L 5389, F 87, S 8, H V 103327, I/A 5 (01/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-46
- C/ HONORATO JUAN 11 22 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8096, L 5389, F 87, S 8, H V 103327, I/A 4 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8096, L 5389, F 87, S 8, H V 103327, I/A 3 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-46