AITOR ZAMARBIDE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Euskal Herria, 29
Código Postal 48991
Municipio Getxo
Provincia Bizkaia
Mapa Ver Mapa
Razón Social AITOR ZAMARBIDE SL
CIF B75096933
Capital Social 397190.0 Euros
Fecha de Constitución 16/10/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AITOR ZAMARBIDE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AITOR ZAMARBIDE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sainz De Murieta Landa Angel Felix | Apoderado | 09/12/2014 | 11/01/2023 |
Sainz De Murieta Zugadi Irkus Aingeru | Liquidador | 11/01/2023 | 11/01/2023 |
Sainz De Murieta Zugadi Irkus Aingeru | Administrador Unico | 09/12/2014 | 11/01/2023 |
ZUGADI LANDA SL | Socio Unico | 09/12/2014 | 30/12/2022 |
Zamarbide Ferradas Aitor | Socio Unico | 29/10/2013 | 09/12/2014 |
Zamarbide Ferradas Aitor | Administrador Unico | 29/10/2013 | 09/12/2014 |
ACTOS BORME DE AITOR ZAMARBIDE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5672 , F 173, S 8, H BI 69387, I/A 5 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5672 , F 173, S 8, H BI 69387, I/A 5 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5672 , F 173, S 8, H BI 69387, I/A 5 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5672 , F 173, S 8, H BI 69387, I/A 5 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-48
Capital Anterior: | 100.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 297.190,00 | Euros |
Capital Actual: | 397.190,00 | Euros |
Porcentaje: | 297,19 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5672 , F 173, S 8, H BI 69387, I/A 4 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-10-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5672 , F 173, S 8, H BI 69387, I/A 4 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-10-48
- C/ EUSKAL HERRIA 29 5º B (GETXO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5672 , F 173, S 8, H BI 69387, I/A 3 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-48
- AVDA LEHENDAKARI AGUIRRE, Nº 29-3º B (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5672 , F 172, S 8, H BI 69387, I/A 2 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2620 , F 102, S 8, H SS 35805, I/A 4 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-20
- C/ TXAPINENE 1 BAJO (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2620 , F 101, S 8, H SS 35805, I/A 3 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-20