AIRGRUP ELECTRICAL EQUIPMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ INGENIERO RAFAEL RUBIO ELOLA 2 - PARQUE TECNOLO
Municipio La Rinconada
Provincia Sevilla
Razón Social AIRGRUP ELECTRICAL EQUIPMENT SL
CIF B05257340
Capital Social 271000.0 Euros
Actividad Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria
Fecha de Constitución 12/07/2017
Nombres Anteriores
- AVILA PROCESOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario AEREM SULCANS SL
VINCULACIONES DE AIRGRUP ELECTRICAL EQUIPMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AIRGRUP ELECTRICAL EQUIPMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AEREM SULCANS SL | Socio Unico | 23/02/2023 | 22/03/2023 |
Gonzalez-blanch Fernandez Ignacio | Apoderado Solidario | 21/10/2021 | 22/03/2023 |
Gonzalez-blanch Fernandez Juan | Apoderado Solidario | 21/10/2021 | 22/03/2023 |
Gonzalez Blanch Roca Ignacio Jose | Administrador Unico | 22/03/2023 | |
Ignacio- Jose Gonzalez-blanch Roca | Administrador Unico | 29/09/2017 | 22/03/2023 |
ACTOS BORME DE AIRGRUP ELECTRICAL EQUIPMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7026 , F 15, S 8, H SE129758, I/A 6 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7026 , F 15, S 8, H SE129758, I/A 6 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7026 , F 15, S 8, H SE129758, I/A 6 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7026 , F 15, S 8, H SE129758, I/A 6 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7026 , F 15, S 8, H SE129758, I/A 5 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7026 , F 14, S 8, H SE129758, I/A 4 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 5º.- Capital social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7026 , F 13, S 8, H SE129758, I/A 3 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-41
Capital Anterior: | 100.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 171.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 271.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 171,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7026 , F 13, S 8, H SE129758, I/A 3 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-41
- La fabricación de elementos industriales aeroespaciales y en su caso su concepción e investigación, desarrollo, fabricación y comercialización.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7026 , F 13, S 8, H SE129758, I/A 2 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-41
- C/ INGENIERO RAFAEL RUBIO ELOLA 2 - PARQUE TECNOLO (RINCONADA (LA))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7026 , F 13, S 8, H SE129758, I/A 2 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-41