AIRE SPA SOLUTIONS SL
Dirección social Calle Fomento, 5
Código Postal 38003
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social AIRE SPA SOLUTIONS SL
CIF B76679448
Capital Social 3240.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 23/07/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario AIRE ANCIENT BATHS GROUP SL
ORGANIGRAMA DE AIRE SPA SOLUTIONS SL
VINCULACIONES DE AIRE SPA SOLUTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AIRE SPA SOLUTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Maria Ferres Serrat | Administrador Solidario | 14/03/2024 | |
Ana Isabel Alcantara Arnedo | Apoderado Solidario | 03/01/2024 | |
Fernando Jose Delgado Ponce | Apoderado Solidario | 03/01/2024 | |
Gerard Campos Soteras | Apoderado Solidario | 03/01/2024 | |
Jose Acebes Rodriguez | Apoderado Solidario | 03/01/2024 | |
AIRE ANCIENT BATHS GROUP SL | Socio Unico | 25/03/2022 | |
Alcalde Cuerva Alfredo | Administrador Solidario | 25/03/2022 | |
Girona Oreiro Jose Maria | Apoderado Solidario | 11/07/2019 | |
Ponce Alcaraz Flora | Apoderado Solidario | 11/07/2019 | |
Alcalde Cuerva Alfredo | Apoderado Solidario | 31/08/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AIRE SPA SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400 , F 119, S 8, H TF 55866, I/A 12 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400 , F 119, S 8, H TF 55866, I/A 12 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400 , F 119, S 8, H TF 55866, I/A 11 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-38
- C/ FOMENTO 5 BAJO H (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400 , F 119, S 8, H TF 55866, I/A 10 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-38
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400 , F 118, S 8, H TF 55866, I/A 9 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400 , F 118, S 8, H TF 55866, I/A 9 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400 , F 118, S 8, H TF 55866, I/A 9 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-38
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400 , F 118, S 8, H TF 55866, I/A 9 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-38
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400 , F 118, S 8, H TF 55866, I/A 8 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-38
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/6
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400 , F 118, S 8, H TF 55866, I/A 7 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-38