AIRE ESPAI GASTRONOMIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social CR SANT PEDOR S/N INS. CLUB DE TENIS MANRESA
Código Postal 08272
Municipio Sant Fruitós de Bages
Provincia Barcelona
Razón Social AIRE ESPAI GASTRONOMIC SL
CIF B67186916
Capital Social 40000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 15/03/2018
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Costa Morros Joan Isidre
VINCULACIONES DE AIRE ESPAI GASTRONOMIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AIRE ESPAI GASTRONOMIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Costa Calsina Ramon | Apoderado Solidario | 11/04/2018 | 30/03/2021 |
Costa Morros Joan Isidre | Administrador Unico | 05/04/2018 | 30/03/2021 |
ADMINISTRADORES ECONOMISTAS Y AUDITORES SLP | Auditor | 03/06/2019 | 07/08/2019 |
ACTOS BORME DE AIRE ESPAI GASTRONOMIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46354 , F 5, S 8, H B 517374, I/A 6 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 12 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 324/2020, AUTO FIRME DE FECHA 21/12/2020, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46354 , F 5, S 8, H B 517374, I/A 6 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46354 , F 5, S 8, H B 517374, I/A 5 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46354 , F 5, S 8, H B 517374, I/A 4 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 37.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 40.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.233,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46354 , F 4, S 8, H B 517374, I/A 3 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46354 , F 3, S 8, H B 517374, I/A 2 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO RAMON COSTA CALSINA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46354 , F 1, S 8, H B 517374, I/A 1 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46354 , F 1, S 8, H B 517374, I/A 1 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-08
Dirección:CR SANT PEDOR S/N INS. CLUB DE TENIS MANRESA (SANT FRUITOS DE BAGES)
Comienzo de operaciones:15/03/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:PRESTACION DE SERVICIOS DE RESTAURACION, BAR, CATERING, VENTA DE COMIDA PREPARADA, INCLUSO MEDIANTE SU PARTICIPACION EN OTRAS SOCIEDADES DE OBJETO IDENTICO O ANALOGO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46354 , F 1, S 8, H B 517374, I/A 1 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-08