AIDUR MANAGING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mina Impensada, 1
Código Postal 30868
Municipio Mazarrón
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social AIDUR MANAGING SL
CIF B30863708
Capital Social 5000.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 22/02/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Miguel Duran Granados
VINCULACIONES DE AIDUR MANAGING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AIDUR MANAGING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Miguel Duran Gonzalez | Administrador Unico | 05/03/2013 | 08/04/2021 |
Miguel Duran Gonzalez | Liquidador | 08/04/2021 | 08/04/2021 |
Miguel Duran Granados | Socio Unico | 02/03/2012 | 08/04/2021 |
Maria Dolores Gonzalez Lopez | Administrador Unico | 02/03/2012 | 05/03/2013 |
ACTOS BORME DE AIDUR MANAGING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 125, S 8, H MU 77443, I/A 3 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 125, S 8, H MU 77443, I/A 3 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 125, S 8, H MU 77443, I/A 3 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 125, S 8, H MU 77443, I/A 3 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 125, S 8, H MU 77443, I/A 2 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 125, S 8, H MU 77443, I/A 2 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 123, S 8, H MU 77443, I/A 1 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 123, S 8, H MU 77443, I/A 1 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-30
Dirección:C/ MINA IMPENSADA 1 - LOCAL 5. PUERTO DE MAZARRON. (MAZARRON)
Comienzo de operaciones:22/02/12
Capital:5.000,00 Euros
Objeto social:La compraventa, transmisión y/o adquisición por cuenta propia de participaciones en entidades de todo tipo, tengan o no personalidad jurídica, y la gestión de dichas participaciones mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales. La Sociedad podrá realizar servicios conta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 123, S 8, H MU 77443, I/A 1 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-30