AHUMADOS MASANA SL - EN DISOLUCION
Dirección social CL INDUSTRIA 103, NAVE C
Código Postal 08420
Municipio Canovelles
Provincia Barcelona
Razón Social AHUMADOS MASANA SL
CIF B67313536
Capital Social 78000.0 Euros
Fecha de Constitución 30/10/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AHUMADOS MASANA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AHUMADOS MASANA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Zea Cuervas Mons Jesus Sebastian | Administrador Unico | 09/06/2022 | 11/01/2023 |
Sans Gracia Miguel | Administrador Unico | 27/12/2018 | 09/06/2022 |
ACTOS BORME DE AHUMADOS MASANA SL
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46680 , F 28, S 8, H B 527570, I/A 6 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE LIQUIDACION 649/2023, AUTO FIRME DE FECHA 07/07/2023, DECLARACION DE CONCURSO Y APERTURA PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46680 , F 28, S 8, H B 527570, I/A 6 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46680 , F 28, S 8, H B 527570, I/A 4 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46680 , F 27, S 8, H B 527570, I/A 3 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46680 , F 27, S 8, H B 527570, I/A 3 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-08
- CL INDUSTRIA 103, NAVE C (CANOVELLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46680 , F 27, S 8, H B 527570, I/A 2 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 75.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 78.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.500,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46680 , F 27, S 8, H B 527570, I/A 2 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46680 , F 25, S 8, H B 527570, I/A 1 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-08
Dirección:CL NORD NUM.1 P.1 PTA.1 (SANT QUIRZE DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:30/10/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA FABRICACION, ELBORACION, ENVASADO Y DISTRIBUCION DE TODA CLASE DE PESCADOS AHUMADOS. FABRICACION, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION YA SEA AL MAYOR O MENOR DE PRODUCTOS CARNICOS, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46680 , F 25, S 8, H B 527570, I/A 1 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-08