AHORROMADRID IV FP - EXTINGUIDA
VINCULACIONES DE AHORROMADRID IV FP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AHORROMADRID IV FP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 26/12/2008 | 24/02/2014 |
Feito Lopez Valentin Ruben | Miem.Com.Ctr | 13/04/2011 | 24/02/2014 |
Feito Lopez Valentin Ruben | Secr.Com.Ctr | 13/04/2011 | 24/02/2014 |
Luciano Soriano Luis | Miem.Com.Ctr | 13/04/2011 | 24/02/2014 |
Martin Garcia Jose Maria | Miem.Com.Ctr | 13/04/2011 | 24/02/2014 |
Martin Garcia Jose Maria | Pres.Com.Ctr | 13/04/2011 | 24/02/2014 |
Martin Garcia Jose Maria | Miem.Com.Ctr | 15/03/2010 | 24/02/2014 |
Martin Garcia Jose Maria | Pres.Com.Ctr | 15/03/2010 | 24/02/2014 |
Paz Iglesias Ricardo | Miem.Com.Ctr | 13/04/2011 | 24/02/2014 |
Paz Iglesias Ricardo | Pres.Com.Ctr | 15/03/2010 | 24/02/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AHORROMADRID IV FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 129, S 1, H 86, I/A 28 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 129, S 1, H 86, I/A 28 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-28
- Las entidades Bankia Pensiones, S.A.U. E.G.F.P., como Sociedad Gestora y, la Compañia Bankia, S.A., como Sociedad Depositaria, se dieron por notificadas del cese de sus funciones en este Fondo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 129, S 1, H 86, I/A 28 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-28
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 129, S 1, H 86, I/A 28 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 129, S 1, H 86, I/A 27 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-28
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 128, S 1, H 86, I/A 26 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-79-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 128, S 1, H 86, I/A 25 (12/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-138-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-124-28
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 128, S 1, H 86, I/A 24 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-28